Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Direktion: Anita Wang (direktør) (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-25 fjernes Direktion: John Tolstrup Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2010-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MERCHANT EQUITY LARGE CAP EUROPE III GP ApS. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2010-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MERCHANT EQUITY LARGE CAP EUROPE III K/S. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2014-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M OG C EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M OG C KOMPLEMENTAR ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S FINANS 2014. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 7, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-29 tilføjes Direktion: John Tolstrup Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2019-08-29 fjernes Direktion: Casper Tolstrup Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-14 tilføjes Direktion: Casper Tolstrup Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-05-14 fjernes Direktion: Anita Wang (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-23)
Den 2017-07-10 tilføjes Direktion: Anita Wang (direktør) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2017-07-10 fjernes Direktion: John Tolstrup Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 7, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2014-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2012-12-10 fjernes Direktion: Anita Wang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Vedtægter: 2012-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Bestyrelse: Dorte Glerup Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-11 tilføjes Bestyrelse: Dorte Glerup Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 1, 1265 København K (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2011-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 14, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: John Tolstrup Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-10-07)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 14, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-04 tilføjes Direktion: Anita Wang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Legale ejere: M.T.C. INVEST ApS, C.T.C. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-12-04 tilføjes Navne: M OG C HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-04)
Den 2009-12-04 tilføjes Reelle ejere: Mark Tolstrup Christensen, Casper Tolstrup Christensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2009-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-04 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2009-12-04 tilføjes Stiftere: M.T.C. INVEST ApS, C.T.C. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-04)
Den 2009-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)