Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Mølholm Hansen | 28.06.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ernest Schuster | 18.12.2009 | 28.06.2010 | adm. dir |
Jan Mølholm Hansen | 03.12.2009 | 18.12.2009 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Penzien Facius | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Fausing Brokmose | 08.06.2018 | formand |
Jan Mølholm Hansen | 03.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lildballe | 08.06.2018 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Tullin | 03.12.2009 | 08.06.2018 | formand |
Flemming Fausing Brokmose | 03.12.2009 | 07.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Aage Egede Nielsen | 03.12.2009 | 08.06.2012 | bestyrelsesmedlem |