Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-02 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Legale ejere: YX UDVIKLING A/S, Mustang Danmark A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Navne: YX GLADSAXE A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Reelle ejere: Odd Reitan (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Stiftere: YX UDVIKLING A/S, YX EJENDOMME DANMARK A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-05-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Bestyrelse: Stephan Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Direktion: Jan Kvolbæk Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Burkal (formand) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-12-22 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Burchardt Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Legale ejere: Mustang Danmark A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Strandvej 190, 1., 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2009-12-02 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Burchardt Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Direktion: Jan Kvolbæk Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, indgå aftale om og forestå udvikling af ejendommen Gladsaxevej 88, 2860 Søborg samt hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-02 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Legale ejere: YX UDVIKLING A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Navne: YX GLADSAXE A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Reelle ejere: Odd Reitan (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 tilføjes Stiftere: YX UDVIKLING A/S, YX EJENDOMME DANMARK A/S (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2009-12-02 tilføjes Vedtægter: 2009-12-02 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2009-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-05)