Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbelvænge 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Legale ejere: JENS KRISTIAN BOESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET 20.8 ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-16 fjernes Direktion: Jens Kristian Boesen (direktion) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelvænge 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2013-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 39, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 39, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Direktion: Jens Kristian Boesen (direktion) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Legale ejere: JENS KRISTIAN BOESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET 20.8 ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2009-10-29 tilføjes Vedtægter: 2009-10-29 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-22)