Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Kold Holdt(virk.: 3) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erling Abildgaard(virk.: 36) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,94 % |
Jørgen Bloch-Petersen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Granborg(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,55 % |
Erik Jacobsen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henriette Jakobsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Henrik Andreasen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Kold Holdt | 01.02.2024 | Bolbrovej 94, 2960 Rungsted Kyst |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Jacobsen | 01.01.2007 | Hejlskovbjerg 5, 6040 Egtved |
Erling Abildgaard | 01.01.2007 | Munkevænget 8, 8250 Egå |
Jørgen Bloch-Petersen | 01.12.2012 | Amager Strandvej 100, 2300 København S |
Jørgen Granborg | 13.01.2014 | Platanvej 24, 1810 Frederiksberg C |
Henriette Jakobsen | 01.09.2017 | Christian IX's Vej 1B, 5230 Odense M |
Lars Henrik Andreasen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SYNLAB Holding Denmark ApS | 40204032 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SYNLAB Medical Digital Services A/S | 32645534 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.11.2021 | 96,66 (km) | Storhaven 12, 7100 Vejle | Odeons Kvarter 19, 5000 Odense C |
SYNLAB Medical Digital Services A/S. |
Sidst opdateret den 24.02.2020 og angivet som gældende fra 01.02.2019 (2073 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Synkron | 41785896 |
SYNKRON A/S | 30205146 |
SYNKRON FILM ApS | 25784073 |
SYNLAB Holding Denmark ApS | 40204032 |
SYNLAB Medical Digital Services A/S | 32645534 |
Synlig & Søgbar | 43418874 |
Synlighed.nu | 28168276 |
Synlighedsbureauet | 38127810 |
Synligt ApS | 28894996 |
SYNLUBE.DK ApS | 32659470 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Kold Holdt(virk.: 3) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Erling Abildgaard(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 |
Jørgen Bloch-Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jørgen Granborg(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Erik Jacobsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Henriette Jakobsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Henrik Andreasen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 49 % | 0 % | 0 % | 3 % | 45 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Kold Holdt(virk.: 3) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 1 | 3 | 0 | 2 |
Pct. | 17 % | 50 % | 0 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erling Abildgaard(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 14 | 2 | 20 |
Jørgen Bloch-Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 1 | 2 |
Jørgen Granborg(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 10 | 0 | 8 |
Erik Jacobsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 8 | 0 | 9 |
Henriette Jakobsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lars Henrik Andreasen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 55 | 37 | 3 | 39 |
Pct. | 41 % | 28 % | 2 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |