Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CODAN RUBBER A/S. (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ALMA ApS. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Alma ApS. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Strandvej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-01 tilføjes Direktion: Hans Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Legale ejere: Hans Andersen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-12-01 tilføjes Navne: SAND ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-12-01)
Den 2009-12-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Andersen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2009-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Stiftere: Hans Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Vedtægter: 2009-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-12-01)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)