Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Haugegaard | 25.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Marius Andersen | 29.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Nis Christian Mamsen | 29.12.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tino Hansen | 29.12.2009 | 25.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bruun Madsen | 29.12.2009 | 02.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Skovenborg | 30.11.2009 | 29.12.2009 | bestyrelsesmedlem |