Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolaj John Runge | 15.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stinne Egel Runge | 25.05.2018 | 20.08.2021 | direktør |
Nicolaj John Runge | 29.05.2015 | 20.08.2021 | direktør |
Kasper Krantz Jørgensen | 29.05.2015 | 08.06.2016 | direktør |
Kim Vestergren | 18.11.2009 | 29.05.2015 | adm. dir |