Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2009-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SARA TELTE ApS. (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde Hastrup Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og udøve de i forbindel¬se hermed stående aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Vedtægter: 2013-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 tilføjes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øde-Hastrup-Vej 123, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2009-11-24 tilføjes Direktion: Sara Turac (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Legale ejere: Sara Turac (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2009-11-24 tilføjes Navne: SARA HOLDING ApS (offentliggjort 2009-11-30)
Den 2009-11-24 tilføjes Reelle ejere: Sara Turac (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2009-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Stiftere: Sara Turac (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-30)
Den 2009-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)