Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Christiansen | 26.10.2017 | 07.07.2020 | direktør |
Willy Bom Andersen | 27.11.2009 | 26.10.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Hermansen | 01.01.2020 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Helle Rosenstand Heuch | 01.01.2020 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hajime Miyashita | 01.01.2020 | 07.07.2020 | formand |
Hajime Miyashita | 01.01.2020 | 01.01.2020 | formand |
Leo Christiansen | 26.10.2017 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Katrine Lilli Nørgaard Kristensen | 26.10.2017 | 01.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan William Dam Sode | 26.10.2017 | 01.01.2020 | formand |
Sussi Murphy | 10.01.2011 | 26.10.2017 | bestyrelse |
Willy Bom Andersen | 10.01.2011 | 26.10.2017 | bestyrelse |
Jan William Dam Sode | 27.11.2009 | 25.10.2017 | bestyrelse |
Leo Christiansen | 27.11.2009 | 25.10.2017 | formand |
Peter Brabrand Rasmussen | 27.11.2009 | 10.01.2011 | bestyrelse |
Eva Nørgaard Mortensen | 27.11.2009 | 10.01.2011 | bestyrelse |