Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Bejer Palshede | 01.03.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Nørbo Mikkelsen | 01.06.2022 | 01.03.2023 | direktør |
Troels Kragh Mortensen | 01.10.2010 | 01.03.2019 | direktør |
Lise Hedegaard Stevn | 01.10.2010 | 02.06.2014 | direktør |
Mads Nygaard | 26.11.2009 | 01.10.2010 | direktør |