Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-20 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-03 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 9, 7323 Give (offentliggjort 2013-05-14)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 23, 7323 Give (offentliggjort 2010-06-01)
Den 2011-09-19 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2011-09-19 fjernes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-06-10)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 23, 7323 Give (offentliggjort 2010-06-01)
Den 2010-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmarksvej 11, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarksvej 11, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 tilføjes Direktion: Steen Feierskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og sælge ejendomme og videre at besidde aktier, anpar-ter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Legale ejere: FEIERSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-11-26 tilføjes Navne: DANSK STÅLSPÆR EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2009-11-27)
Den 2009-11-26 tilføjes Reelle ejere: Steen Feierskov (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2009-11-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-26 tilføjes Revisor: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Stiftere: FEIERSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Vedtægter: 2009-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-27)
Den 2009-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)