Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Formål | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Navne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Normann (næstformand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Bestyrelse: Christel Bølge (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, salg, projektering og projektafvikling inden for den maritime sektor og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Legale ejere: CapHold Hvacon ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Legale ejere: CCB PROJECT HOUSE ApS, RWB Holding ApS, Anbjørn Ådland NUF (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller ét medlem af bestyrelsen sammen med bestyrelsens næstformand eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Claes Fog Bølge (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsenbakken 13, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kignæsskrænten 3, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-09-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 tilføjes Bestyrelse: Anbjørn Ådland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: CCB PROJECT HOUSE ApS, RWB Holding ApS, Anbjørn Ådland NUF (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-06-25 fjernes Legale ejere: CCB PROJECT HOUSE ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Claes Fog Bølge (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-06-25 fjernes Reelle ejere: Claes Fog Bølge (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kignæsskrænten 3, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2019-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Draabyvej 38, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: chb@hvaconmarine.com (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-01 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Christel Bølge (formand) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2018-02-01 fjernes Bestyrelse: Finn Wollesen Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Christel Bølge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-15 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Draabyvej 38, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2015-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 7 3060., 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, salg, projektering og projektafvikling inden for den maritime sektor. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2015-09-04 tilføjes Bestyrelse: Christel Bølge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2015-09-04 fjernes Bestyrelse: Jan Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-04 tilføjes Direktion: Claes Fog Bølge (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Direktion: Lars Haagen Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-04 tilføjes Legale ejere: CCB PROJECT HOUSE ApS (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2015-09-03 fjernes Legale ejere: Wollesen Islands ApS, CCB PROJECT HOUSE ApS, Holger Schou Madsen, Søren Hahnemann, Jørgen Wegeberg, Jan Meinertz (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-04 tilføjes Navne: HVACON Marine Systems A/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-03 fjernes Navne: SWORC A/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 tilføjes Reelle ejere: Claes Fog Bølge (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2015-09-04 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-09-04 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 tilføjes Vedtægter: 2015-09-04 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-06-02 fjernes Bestyrelse: Russell James Brice (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-24 tilføjes Legale ejere: Wollesen Islands ApS, CCB PROJECT HOUSE ApS, Holger Schou Madsen, Søren Hahnemann, Jørgen Wegeberg, Jan Meinertz (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2014-05-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Haagen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 fjernes Bestyrelse: Søren Hahnemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Lars Haagen Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Direktion: Christian Günckel Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Hahnemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 fjernes Bestyrelse: Lars Haagen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af maritime produkter. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2011-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.745.100,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2011-02-21 tilføjes Vedtægter: 2011-02-21 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2010-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.513.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 520.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 7 3060., 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-11-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Haagen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-20 tilføjes Direktion: Christian Günckel Damsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Hovedbranche: Bygning af skibe og flydende materiel (offentliggjort 2009-12-21)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Navne: SWORC A/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2009-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2009-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2009-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2009-11-20 tilføjes Stiftere: Wollesen Islands ApS, CCB PROJECT HOUSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-11-26)
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)