Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 16, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 16, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 16, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 20, 4340 Tølløse (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: lectollose@gmail.com (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: theispersson@hotmail.com (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 20, 4340 Tølløse (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 20, 4340 Tølløse (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2016-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trollesvej 20, 4340 Tølløse (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2016-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Parken 27, 4340 Tølløse (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: theispersson@hotmail.com (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2016-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: bilops@gmail.com (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Parken 27, 4340 Tølløse (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2013-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Parken 23, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bilops@gmail.com (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Parken 23, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Tølløse Vest I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)