Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farupvej 14, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Interessenter: Ole Nielsen, Lone Christiansen (offentliggjort 2010-01-19)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: Farupvej 14 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Nielsen, Lone Christiansen (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)