Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kontaktoplysninger |
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 9, 2830 Virum (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Interessenter: Rikke Stürup (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: People in mind v/Rikke Stürup Mikkelsen (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2015-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: rikke.sturup@mail.dk (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2013-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 9, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Interessenter: Rikke Stürup (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2013-06-30 fjernes Navne: Stürup Consult v/Rikke Mikkelsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmsvej 9, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 106, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 106, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Interessenter: Rikke Stürup (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2009-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: rikke.sturup@mail.dk (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: Stürup Consult v/Rikke Mikkelsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)