Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsborgvej 31, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-14 fjernes Navne: LIBERA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Stiftere: Pernille Bay Jakobsen, Aske Bay Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 fjernes Direktion: Søren Bay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Direktion: Søren Bay (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Direktion: Aske Bay Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsborgvej 31, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-09 tilføjes Direktion: Aske Bay Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå ejendomsadministration samt investering i aktier. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Navne: LIBERA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Stiftere: Pernille Bay Jakobsen, Aske Bay Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Vedtægter: 2009-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)