Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE DAHL (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-06-20 tilføjes Vedtægter: 2016-06-20 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2011-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 15, 6340 Kruså (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2011-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderjyske Motorvej 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-14 tilføjes Direktion: Carl Peter Mysager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-14 fjernes Direktion: Torben Mølgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-14 tilføjes Legale ejere: Carl Peter Mysager (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-06-14 tilføjes Reelle ejere: Carl Peter Mysager (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Vedtægter: 2009-12-01 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderjyske Motorvej 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Direktion: Torben Mølgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Navne: SERVICEPARTNER REGION SYD ApS (offentliggjort 2009-11-23)
Den 2009-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2009-11-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE DAHL (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2009-11-17 tilføjes Stiftere: Torben Mølgaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-23)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)