Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Santria | 24.05.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sonny Xavier Sabidorio Abella | 14.11.2020 | 24.05.2023 | direktør |
Sonny Xavier Sabidorio Abella | 02.09.2020 | 22.10.2020 | direktør |
Reynaldo Bernaldez Destura | 15.11.2019 | 02.09.2020 | direktør |
Cheryl Saldana-De Leon | 26.02.2016 | 15.11.2019 | direktør |
Anders Fisker | 07.12.2009 | 26.02.2016 | direktør |
Anders Borne Fauerskov | 07.12.2009 | 06.05.2015 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 08.10.2009 | 07.12.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Nørklit Thingholm | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Santria | 24.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulrich Bernhard Behringer | 14.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Rüssmann | 24.05.2023 | 23.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christian Andersen | 05.10.2022 | 24.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sonny Xavier Sabidorio Abella | 14.11.2020 | 24.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
David Hunter | 14.11.2020 | 05.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sonny Xavier Sabidorio Abella | 02.09.2020 | 22.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
David Hunter | 02.09.2020 | 22.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulrich Bernhard Behringer | 02.09.2020 | 22.10.2020 | formand |
Reynaldo Bernaldez Destura | 15.11.2019 | 02.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Victor Dennis Tapay Ngo | 15.11.2019 | 02.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Angerie Burgos Aguilera | 15.11.2019 | 02.09.2020 | formand |
Cheryl Saldana-De Leon | 30.06.2015 | 15.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Vanessa Cancio Raymundo | 30.06.2015 | 15.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Raul Guevara Gerodias | 30.06.2015 | 15.11.2019 | formand |
Henrik Einshøj Jakobsen | 25.11.2014 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Pinstrup James | 25.11.2014 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kristiansen | 25.11.2014 | 31.08.2016 | suppleant |
Claus Berner Nielsen | 30.10.2012 | 04.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lundum | 30.10.2012 | 04.06.2015 | formand |
Anders Borne Fauerskov | 07.12.2009 | 04.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kim Rishøj Pedersen | 07.12.2009 | 30.10.2012 | formand |
Henrik Møgelmose | 08.10.2009 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 08.10.2009 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Michael Egede Budtz | 08.10.2009 | 07.12.2009 | formand |