Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Thujavej 43, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-08 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-08 fjernes Direktion: Claus Tolstrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-08 fjernes Navne: BRUMMERS PLADS, ODENSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Stiftere: DURAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thujavej 43, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-09 tilføjes Direktion: Claus Tolstrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Direktion: Brian Fauerholm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og administration af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Navne: BRUMMERS PLADS, ODENSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-08 fjernes Navne: DURAS - BRUMMERS PLADS, ODENSE ApS (offentliggjort 2009-11-22)
Den 2011-05-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Vedtægter: 2011-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Bestyrelse: Mogens Poul Zinck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-08 fjernes Kontaktoplysninger: arj@zetainvest.dk (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-11-24 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: arj@zetainvest.dk (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeskærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-22 tilføjes Bestyrelse: Mogens Poul Zinck (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Direktion: Brian Fauerholm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Navne: DURAS - BRUMMERS PLADS, ODENSE ApS (offentliggjort 2009-11-22)
Den 2009-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Stiftere: DURAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)