Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mohammed Uzair Choudry Hussain | 30.11.2022 | 04.09.2023 | direktør |
Mark Davidsen | 18.01.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
Kristian Bendz Juul | 21.06.2019 | 22.12.2020 | adm. dir |
Thomas Falther | 01.01.2018 | 21.06.2019 | direktør |
Torben Ulrik Norman Lind | 30.10.2017 | 08.12.2017 | direktør |
Thomas Falther | 22.08.2017 | 30.10.2017 | direktør |
Morten Ib | 08.07.2016 | 22.08.2017 | adm. dir |
Michael Ib | 01.07.2013 | 08.07.2016 | direktør |
Heidi Ib | 05.10.2012 | 01.07.2013 | direktør |
Niels Aage Ballegaard | 01.10.2010 | 05.10.2012 | direktør |
Anton Knudsen | 19.11.2009 | 01.10.2010 | direktør |