Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Revisor | Direktion | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FORIDA POWER A/S. (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 21. marts 2017 A/S. (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgelunden 5, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-20 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Legale ejere: IKANA ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Navne: Datoselskabet af 08.02.2019 ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Stiftere: IKANA ApS, BRDR. HEDE A/S (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 Statstidende Dekret
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-02-13 fjernes Direktion: Jan Karlsen (direktion) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-08 tilføjes Navne: Datoselskabet af 08.02.2019 ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-02-07 fjernes Navne: FORIDA ENERGY APS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-08 tilføjes Vedtægter: 2019-02-08 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: FORIDA ENERGY APS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-01-17 fjernes Navne: FORIDA ENERGY A/S (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-01-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-18 fjernes Bestyrelse: Jan Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-15 tilføjes Legale ejere: IKANA ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2016-11-14 fjernes Legale ejere: IKANA ApS, BRDR. HEDE A/S (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Karlsen (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2016-11-15 fjernes Bestyrelse: Mårten Jesper Hede (formand) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2013-12-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Kjær Aarup (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2013-12-10 fjernes Bestyrelse: Jens Søndergaard Hede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-15 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2012-11-15 fjernes Revisor: AAEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-03 tilføjes Revisor: AAEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgelunden 5, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Søndergaard Hede (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Direktion: Jan Karlsen (direktion) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2009-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med investering i og udvikling af alternativ energi og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-20 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Legale ejere: IKANA ApS, BRDR. HEDE A/S (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2009-11-20 tilføjes Navne: FORIDA ENERGY A/S (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2009-11-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Stiftere: IKANA ApS, BRDR. HEDE A/S (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2009-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2009-11-20 tilføjes Vedtægter: 2009-11-20 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2009-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)