Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: FLEXOPRINT HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CapHold Flexoprint ApS. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: CapHold Flexoprint ApS. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2022-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-25 tilføjes Vedtægter: 2022-04-25 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlundvej 1, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Direktion: Lars Ole Nauta (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri og investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Legale ejere: Lars Ole Nauta (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2009-11-17 tilføjes Navne: LON HOLDING ApS (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Ole Nauta (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2009-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2009-11-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2009-11-17 tilføjes Stiftere: Lars Ole Nauta (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Vedtægter: 2009-11-17 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)