Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Reelle ejere | Hovedbranche | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 152, 1., 9370 Hals (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngtoftegård 24, 9370 Hals (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2022-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: claus.holstein@outlook.dk (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2010-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Veovo A/S. (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngtoftegård 24, 9370 Hals (offentliggjort 2022-09-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundby Brygge 3, 1. 21., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Kim Holstein, Paul Lybech (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-01-11)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundby Brygge 3, 1. 21., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2010-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-13 tilføjes Bestyrelse: Paul Lybech (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-13 tilføjes Direktion: Claus Kim Holstein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i kapitalselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Legale ejere: PHILLIP JESSON ApS, DP HOLDING DENMARK A/S (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2009-11-13 tilføjes Navne: HL INVEST AALBORG ApS (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Stiftere: PHILLIP JESSON ApS, DP HOLDING DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Vedtægter: 2009-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)