Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-20 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2019-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 2. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Ib Skov-Hansen (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: I. P. INVEST. RANDERS A/S, Ib Skov-Hansen (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ib Skov-Hansen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Ivan Valbjørn Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Ib Skov-Hansen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ib@ibhansen.dk (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-21 fjernes Kontaktoplysninger: k-laursen@c.dk (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandgade 12, 3. mf., 8900 Randers C (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-12-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2014-12-09 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Direktion: Ib Skov-Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Navne: I & I EJENDOMME I ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-22 fjernes Navne: I & I EJENDOMME, RANDERS ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Vedtægter: 2014-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandgade 12, 3. mf., 8900 Randers C (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2013-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevangen 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: k-laursen@c.dk (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2012-09-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-10-16)
Den 2012-09-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevangen 13, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Direktion: Ivan Valbjørn Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Legale ejere: I. P. INVEST. RANDERS A/S, IBS INVEST ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2009-11-16 tilføjes Navne: I & I EJENDOMME, RANDERS ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2009-11-16 tilføjes Reelle ejere: Ib Skov-Hansen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2009-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Stiftere: IBS INVEST ApS, I. P. INVEST. RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)