Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Revisor | xbrl | ||||
Navne | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Brøndum Lynddahl (formand) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-01 tilføjes Direktion: Michael Bayer Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-01 tilføjes Legale ejere: R78 HOLDING ApS, CEVI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-01 tilføjes Vedtægter: 2024-09-01 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2009-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYNDDAHL A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2017-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS af 01.10.2015. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2018-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lynddahl Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2022-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MUTAG A/S. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2024-08-31 fjernes Legale ejere: R78 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-28 fjernes Direktion: Bjarne Lynddahl (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-20 tilføjes Navne: LYNDDAHL Group ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-19 fjernes Navne: LP HOLDING RIBE ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-03-10 tilføjes Legale ejere: ApS AF 2/4 1975 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: RTO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed, investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: RTO HOLDING ApS, R78 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Jenny Mariane Lynddahl, Bjarne Lynddahl (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: RTO HOLDING ApS, R78 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: R78 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-02-15 fjernes Legale ejere: Trine Lynddahl, LUTTE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-14 fjernes Legale ejere: R78 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Rasmus Brøndum Lynddahl (direktør) (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Legale ejere: R78 HOLDING ApS, LUTTE HOLDING ApS, RTO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 41, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-17 tilføjes Direktion: Bjarne Lynddahl (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2009-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for en produktionsvirksomhed. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2009-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2009-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Legale ejere: Trine Lynddahl (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2009-11-17 tilføjes Navne: LP HOLDING RIBE ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2009-11-17 tilføjes Reelle ejere: Jenny Mariane Lynddahl, Bjarne Lynddahl, Rasmus Brøndum Lynddahl (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2009-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2009-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2009-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Stiftere: RTO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2009-11-17 tilføjes Vedtægter: 2009-11-17 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-17)
Den 2009-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)