Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 19, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 fjernes Bestyrelse: Ebbe Malte Iversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Direktion: Heine Jakob Heinsvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 fjernes Navne: VEJCON OPP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Stiftere: Per Aarsleff Holding A/S, JORTON A/S, DNB INVEST DENMARK A/S, ARKIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-09 fjernes Bestyrelse: Stine Birk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 19, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 tilføjes Bestyrelse: Stine Birk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Direktion: Heine Jakob Heinsvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at opføre og drive Motorvejen Kliplev-Sønderborg som et offentligt-privat partnerskab (OPP) samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Navne: VEJCON OPP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Stiftere: Per Aarsleff Holding A/S, JORTON A/S, DNB INVEST DENMARK A/S, ARKIL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Vedtægter: 2009-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)