Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Direktion: Tanja Elleholm Rytter (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Lisbeth Egede Andersson (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2017-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Development 2019 ApS. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-19 tilføjes Direktion: Lisbeth Egede Andersson (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-10-19 fjernes Direktion: Tanja Elleholm Rytter (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortemosevej 11, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Engstien 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-04-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Tanja Elleholm Rytter (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Tanja Elleholm Rytter (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-16 fjernes Reelle ejere: Claus Bo Christensen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-21 fjernes Direktion: Claus Bo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-25 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-25 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-25 tilføjes Legale ejere: CBC Holding 2017 ApS (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-25 fjernes Legale ejere: Claus Bo Christensen, Lars Bo Petersen (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Navne: CLK Byg ApS (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-24 fjernes Navne: CLK HOLDING 2009 ApS (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Reelle ejere: Claus Bo Christensen (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2017-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2017-06-25 tilføjes Vedtægter: 2017-06-25 (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge og anlægsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engstien 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 4, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: clk@clkmaleren.dk (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Claus Bo Christensen, Lars Bo Petersen (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2014-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-11-28 fjernes Direktion: Lars Bo Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-28 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 4, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2014-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 13, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 13, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Lars Bo Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og drive datterselskaber og ejendomme (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: CLK HOLDING 2009 ApS (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Stiftere: Lars Bo Petersen, Claus Bo Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2009-10-01 tilføjes Vedtægter: 2009-10-01 (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-12)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)