Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Direktion: Christian Frithiof Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 fjernes Navne: CHAMP HOLDING 2 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Stiftere: Peter Christian Larsson, Mimi Larsson, Christian Frithiof Larsson, Anne Larsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 106, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Larsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Direktion: Christian Frithiof Larsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdier og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Navne: CHAMP HOLDING 2 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Stiftere: Peter Christian Larsson, Mimi Larsson, Christian Frithiof Larsson, Anne Larsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Vedtægter: 2009-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)