Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Binavne: ONE UNOU A/S (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: hello@oneunou.com (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Navne: ONE CPH A/S (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Stiftere: CELMA Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-08-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2012-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-11 fjernes Bestyrelse: Lars Håkan Lagerberg (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-01-11 fjernes Direktion: Morten Hassing-Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-01-11 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som reklame- og marketingbureau eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2010-11-09 tilføjes Navne: ONE CPH A/S (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2010-11-08 fjernes Navne: ONE UNOU A/S (offentliggjort 2009-11-11)
Den 2010-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-11-09 tilføjes Vedtægter: 2010-11-09 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@oneunou.com (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Håkan Lagerberg (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-11-01 tilføjes Binavne: ONE UNOU A/S (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Direktion: Morten Hassing-Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: ONE UNOU A/S (offentliggjort 2009-11-11)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-11-01 tilføjes Stiftere: CELMA Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)