Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRØNBECH & CO ApS. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 47, 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Direktion: Jens Emil Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Grønbech & Co ApS og anden investeringsaktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Legale ejere: Jens Emil Jensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: JEJ HASLE HOLDING ApS (offentliggjort 2009-11-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Emil Jensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-01 tilføjes Revisor: Risegaard (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2009-11-01 tilføjes Stiftere: Jens Emil Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Vedtægter: 2009-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)