Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Aspvej 12, 9520 Skørping (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-18 fjernes Navne: TD VACCINES A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Stiftere: SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND I K/S, Ingelise Saunders, DANSK INNOVATIONSINVESTERING P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-16 fjernes Bestyrelse: Søren Lemonius (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-16 fjernes Direktion: Ingelise Saunders (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af lægemidler og dermed relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 tilføjes Vedtægter: 2011-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-09 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aspvej 12, 9520 Skørping (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Lemonius (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Direktion: Ingelise Saunders (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Navne: TD VACCINES A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Stiftere: SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND I K/S, Ingelise Saunders, DANSK INNOVATIONSINVESTERING P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)