Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 25, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 25, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2010-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: YOYO Global Freight ApS. (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: YOYO Holding ApS. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.F. Tietgens Boulevard 20 ApS. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Mitrax Nord ApS. (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-08-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Link Top Holding A/S. (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UHP supplies ApS. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2022-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A.S.K.yoyo Holding ApS. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HomeCube ApS. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2023-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 25, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 25, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølgårdsvej 25, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkevænget 12, 5210 Odense NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: launy7190@gmail.com (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: lsk@yoyoglobal.com (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkevænget 12, 5210 Odense NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkevænget 12, 5210 Odense NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkevænget 12, 5210 Odense NV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdvænget 37, 5270 Odense N (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: lsk@yoyoglobal.com (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdvænget 37, 5270 Odense N (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2016-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 45, 5270 Odense N (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldborgsvej 45, 5270 Odense N (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2009-10-30 tilføjes Direktion: Launy Søgaard Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse, herunder ejerskab af selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2009-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Legale ejere: Launy Søgaard Kristensen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2009-10-30 tilføjes Navne: S.A.M.G.L. HOLDING ApS (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-10-30 tilføjes Reelle ejere: Launy Søgaard Kristensen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2009-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-10-30 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Stiftere: Launy Søgaard Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Vedtægter: 2009-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)