Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Revisor | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: OAN I ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-07 fjernes Navne: Seven52 Propco I ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 211, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsinkigade 29, 13. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsinkigade 29, 13. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2019-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-08-18)
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Elvira Anouska Gry Jansson-Christensen, Palma Sophie Gry Jansson-Christensen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Elvira Anouska Gry Jansson-Christensen, Palma Sophie Gry Jansson-Christensen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-25 tilføjes Navne: Seven52 Propco I ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-04-24 fjernes Navne: MATR.NR. 9 HX VALLERØD BY RUNGSTED ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-10 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-08 tilføjes Direktion: Nils Jansson (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-08 fjernes Direktion: Karsten Hagel (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-08-18)
Den 2018-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Antoinettevej 2, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Antoinettevej 2, 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-03)
Den 2017-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Direktion: Karsten Hagel (direktør) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-04-20 fjernes Direktion: Henrik Grønfeldt-Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-20 tilføjes Reelle ejere: Elvira Anouska Gry Jansson-Christensen, Palma Sophie Gry Jansson-Christensen (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Oak & Nobel ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: RS GROUP ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-28 tilføjes Direktion: Henrik Grønfeldt-Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2015-12-28 fjernes Direktion: Renè Sindlev (direktion) (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 17, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2010-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 13, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-02 tilføjes Direktion: Renè Sindlev (direktion) (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2009-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem datterselskaber at investere i, opføre og eje fast ejendom, herunder udlejning samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2009-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Legale ejere: RS GROUP ApS (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2009-11-02 tilføjes Navne: MATR.NR. 9 HX VALLERØD BY RUNGSTED ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2009-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-02 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Stiftere: RS GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Vedtægter: 2009-11-02 (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2009-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)