Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Direktion | Legale ejere | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Vedtægter: 2023-09-11 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Binavne: Risskov Enghave A/S, Risskov Engen A/S, Engdraget Risskov A/S, CAP Ejendomme af 2015 A/S, Boligselskabet Risskov Engen A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 fjernes Binavne: CAPCE A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, eje, opføre og udleje ejendomme, yde rådgivning, foretage administration samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-12-30 tilføjes Navne: Risskov Engbolig A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-29 fjernes Navne: CAP Ejendomme af 2015 A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-30 tilføjes Vedtægter: 2020-12-30 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Fiona Anker-Petersen, Jonas Emil Kring Anker-Petersen (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Lone Anker-Petersen (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-08-31 tilføjes Reelle ejere: Lone Anker-Petersen (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-03 tilføjes Binavne: CAPCE A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i ejendomsselskaber, eje ejendomme samt at yde rådgivning til datterselskaber, foretage administration samt dermed beslægtet virksomhed og skovdrift. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-08-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Fode (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-08-28 fjernes Bestyrelse: Alf Vatne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-08-28 tilføjes Navne: CAP Ejendomme af 2015 A/S (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-08-27 fjernes Navne: CAPCE A/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-08-28 tilføjes Vedtægter: 2015-08-28 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2015-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-30 tilføjes Bestyrelse: Alf Vatne (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-04-30 fjernes Bestyrelse: Christopher Neil Anker-Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lokdam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Vedtægter: 2015-04-30 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-04-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-04-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-04-17 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-08-27)
Den 2014-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2014-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 2, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2014-02-05 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lokdam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 fjernes Bestyrelse: Kim Schlichter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Peder Næsborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 fjernes Direktion: Christian Poul Gjersøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i ejendomsselskaber, samt at yde rådgivning til datterselskaber, foretage administration samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 2 personer bestående af en direktør og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-02-05 tilføjes Vedtægter: 2014-02-05 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-01-31 tilføjes Legale ejere: CHRIS-INVEST A/S (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 2, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2013-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2011-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 1., 1260 København K (offentliggjort 2011-07-28)
Den 2011-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31 a., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31 a., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Schlichter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Direktion: Christian Poul Gjersøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2009-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: CAPCE A/S (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Stiftere: CHRIS-INVEST A/S, CE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)