Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Robert Medved | 11.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Douglas Craig Bryson | 31.01.2013 | 11.04.2022 | direktør |
Stephen John Sadler | 31.01.2013 | 31.03.2017 | direktør |
Lars Mikael Robert Stubbing | 31.01.2013 | 31.03.2017 | direktør |
Nikolaj Bjørn Nielsen | 28.10.2009 | 31.01.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vinh Tho Lien | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Robert Medved | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Paul Antony Sarin | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Douglas Craig Bryson | 31.03.2017 | 11.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stephen John Sadler | 31.03.2017 | 11.04.2022 | formand |
Lars Mikael Robert Stubbing | 31.03.2017 | 20.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Mikael Robert Stubbing | 02.11.2012 | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Douglas Craig Bryson | 02.11.2012 | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Stephen John Sadler | 02.11.2012 | 31.01.2013 | formand |
Nikolaj Bjørn Nielsen | 28.10.2009 | 02.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Tim Ditmar Hansen | 28.10.2009 | 02.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Einar André | 28.10.2009 | 02.11.2012 | formand |