Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 25, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2009-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PAMA LEASING A/S. (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 25, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-02-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 25, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@pamaleasing.dk (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsparken 19, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Benedikte Mailand Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-15 fjernes Direktion: Knud Kongslev Mailand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-02 fjernes Legale ejere: Ingrid Mailand (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: Ingrid Mailand, Benedikte Mailand Jensen, Peter Johannes Mailand (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-10-01 tilføjes Reelle ejere: Benedikte Mailand Jensen, Peter Johannes Mailand (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: Benedikte Mailand Jensen, Peter Johannes Mailand, Ingrid Mailand (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsparken 19, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2009-10-29 tilføjes Direktion: Knud Kongslev Mailand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde den samlede aktiekapital i Pama Leasing A/S, cvr-nr. 10413095. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Legale ejere: Benedikte Mailand Jensen, Peter Johannes Mailand, Ingrid Mailand (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2009-10-29 tilføjes Navne: PAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2009-10-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2009-10-29 tilføjes Stiftere: Peter Johannes Mailand, Ingrid Mailand, Benedikte Mailand Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Vedtægter: 2009-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)