Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KRISTIAN JUUL HOLDING ApS (CVR 32146481) | NORMAL | 27.10.2009 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
KRISTIAN JUUL HOLDING ApS (CVR 32146481) | NORMAL | 17.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DAMP Holding Danmark A/S (CVR 38016172) | 01.03.2018 | 04.09.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Kristian Juul Nielsen | 23.10.2013 | 14.06.2015 | 100,00% | 100,00 % |
KRISTIAN JUUL HOLDING ApS (CVR 32146481) | 27.10.2009 | 01.03.2018 | 100,00% | 100,00 % |