Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-21 tilføjes Bestyrelse: Lars Herman Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-21 fjernes Bestyrelse: Lasse Jonasson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-04-08 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: kk@rl.dk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-12-31 fjernes Revisor: ADDEA Administation ApS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-01-28 tilføjes Revisor: ADDEA Administation ApS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-01-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 tilføjes Bestyrelse: Lasse Jonasson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2011-11-21 fjernes Bestyrelse: Thomas Kastrup Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-21 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2011-11-21 fjernes Direktion: Jacob Uldall Schultz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2011-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte og indirekte at erhverve og drive solparker, der er etableret i Tyskland med det formål at levere strøm til elselskaber, samt hermed beslægtet virksomhed og anbringelse af likviditet i værdipapirer eller lignende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Vedtægter: 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Legale ejere: Lars Herman Petersen (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2009-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SOLPARK WERBEN (offentliggjort 2009-11-03)
Den 2009-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@rl.dk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2009-10-28 tilføjes Navne: K/S SOLPARK WERBEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-27 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kastrup Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-27 tilføjes Direktion: Jacob Uldall Schultz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Legale ejere: Thomas Uldall Schultz, Christian Dulong Hoff, Morten Christensen, Lasse Jonasson, Lotte Staune (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2009-09-26 tilføjes Legale ejere: Steen Bakmann, Rune Rubak, Arve Johan Andresen (offentliggjort 2016-10-14)