Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Revisor | Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbydalsvej 113, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 20, 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 20, 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 20, 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 20, 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2016-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 14, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-17 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-03-30 tilføjes Direktion: Jimmi Gellert (direktør) (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-03-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Jimmi Gellert (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sturlasgade 14, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 11, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-01 tilføjes Direktion: Jimmi Gellert (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-01 fjernes Direktion: Henrik Basso Reichsthaler Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre produkter til vvs-branchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2011-06-20 tilføjes Vedtægter: 2011-06-20 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2011-02-28 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2011-02-28 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 11, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 20, 3., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2010-12-01)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 20, 3., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Direktion: Henrik Basso Reichsthaler Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Legale ejere: GELLERT HOLDING ApS, Regitze Marianne Basso Reichsthaler Møller, Lone Hanefeld Rokbøl (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2009-10-20 tilføjes Navne: GELLERT INNOVATION ApS (offentliggjort 2009-10-27)
Den 2009-10-20 tilføjes Reelle ejere: Jimmi Gellert (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2009-10-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Stiftere: Regitze Marianne Basso Reichsthaler Møller, Lone Hanefeld Rokbøl, GELLERT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-27)
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)