Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: byBJERRE ApS. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 45, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Direktion: Bolette Bjerre (adm. dir) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-27 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: bb@bybjerre.dk (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Legale ejere: Bolette Bjerre (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Navne: BY BJERRE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Stiftere: Bolette Bjerre (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: bb@bybjerre.dk (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt eje anparter/aktier i andre virksomheder og anden form for investering og virksomhed hermed. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 45, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Direktion: Bolette Bjerre (adm. dir) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-27 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Legale ejere: Bolette Bjerre (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Navne: BY BJERRE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 tilføjes Stiftere: Bolette Bjerre (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)