Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Navne: AP266 ApS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Stiftere: Nicolai Christian Dehn (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 56-58, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2014-01-09 tilføjes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-09 fjernes Direktion: Angel Ivanov Milchev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør-, konsulent- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-01-09 tilføjes Navne: AP266 ApS (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-01-08 fjernes Navne: KFJ AUTOSERVICE ApS (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2014-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-01-09 tilføjes Vedtægter: 2014-01-09 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-01 tilføjes Direktion: Angel Ivanov Milchev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Direktion: Mohammad Yousaf Khan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielyst Strandvej 56-58, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2012-10-06)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2012-10-06)
Den 2012-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Snogegårdsvej 101, 2860 Søborg (offentliggjort 2011-12-12)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snogegårdsvej 101, 2860 Søborg (offentliggjort 2011-12-12)
Den 2011-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 2, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2011-06-16)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Mohammad Yousaf Khan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Direktion: Tommy Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Direktion: Tommy Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 fjernes Direktion: Vicktoria Friis Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 tilføjes Direktion: Vicktoria Friis Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Direktion: Michel Kjøng Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 2, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2011-06-16)
Den 2011-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsvænge 47, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2011-06-15 tilføjes Direktion: Michel Kjøng Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Direktion: Vicktoria Friis Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 tilføjes Navne: KFJ AUTOSERVICE ApS (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2011-02-13 fjernes Navne: KFJ MULTISERVICE ApS (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsvænge 47, 4673 Rødvig Stevns (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 106, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-11-16 tilføjes Direktion: Vicktoria Friis Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Direktion: Nicolai Christian Dehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Navne: KFJ MULTISERVICE ApS (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-15 fjernes Navne: DEHN ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 106, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Nicolai Christian Dehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: DEHN ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Stiftere: Nicolai Christian Dehn (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)