Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Hebo Hansen(virk.: 6) Dir. | 16,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 16,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen(virk.: 160) | 7,50 % | 12,50 % | 23,75 % | 63,75 % |
Peter Frantz Kyhn(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,41 % | 12,35 % | 23,46 % | 62,96 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Hebo Hansen | 18.01.2018 | Havnen 10, 4735 Mern |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Frantz Kyhn | ||
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen | 01.09.2015 | Philip Schous Vej 27, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HEBO MANAGEMENT S.M.B.A. | 31427061 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
KYHN OG HEBO INFORMATION S.M.B.A. | 32554407 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.10.2013 | 8,25 (km) | Johan Kellers Vej 38, 2450 København SV | Midtermolen 16, 2100 København Ø |
24.01.2018 | 87,08 (km) | Midtermolen 16, 2100 København Ø | Havnen 10, 4735 Mern |
KYHN OG HEBO INFORMATION S.M.B.A. |
Sidst opdateret den 17.10.2013 og angivet som gældende fra 16.10.2013 (3989 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kyhnel MediCon v/Alexander Kyhnel | 33975090 |
Kyhn Grafisk Design | 42480762 |
kyhn it | 36156090 |
KYHN OG ANDREA A/S | 21401188 |
KYHN OG HEBO INFORMATION S.M.B.A. | 32554407 |
Kyhn Photo v/Jannik Kyhn Buskbjerg | 38651013 |
Kyhns | 41234504 |
Kyhns køreskole | 21167274 |
Kyhnsminde ApS | 35393439 |
KYHSE HR-Development | 41243457 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Hebo Hansen(virk.: 6) Dir. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen(virk.: 160) Ikke aktiv i virksomheden. | 38 | 0 | 3 | 99 | 17 | 3 |
Peter Frantz Kyhn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 2 % | 61 % | 10 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Hebo Hansen(virk.: 6) Dir. | 2 | 4 | 1 | 2 |
Pct. | 22 % | 44 % | 11 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen(virk.: 160) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 158 | 5 | 28 |
Peter Frantz Kyhn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 4 | 160 | 5 | 28 |
Pct. | 2 % | 81 % | 3 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |