Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Navne: CONEINN MARKETING (NORDIC) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-20 fjernes Bestyrelse: David James McCranor (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 fjernes Direktion: David James McCranor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 7, 8940 Randers SV (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2010-08-03 fjernes Direktion: Claus Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-26 tilføjes Bestyrelse: David James McCranor (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med frosne fødevarer i Nordeuropa samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Vedtægter: 2010-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 7, 8940 Randers SV (offentliggjort 2009-11-19)
Den 2009-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2009-10-30)
Den 2009-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2009-10-30)
Den 2009-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-30 tilføjes Direktion: Claus Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-30 tilføjes Navne: CONEINN MARKETING (NORDIC) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1059 (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1059 (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)