Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-15 fjernes Direktion: Martin Bochineck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-15 fjernes Navne: MARKETING TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Stiftere: Rikke Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskabet samt at foretage investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Vedtægter: 2010-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåsebæksvej 19, 1. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2010-04-28)
Den 2010-07-20 tilføjes Direktion: Martin Bochineck (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 fjernes Direktion: Rikke Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 tilføjes Navne: MARKETING TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-07-19 fjernes Navne: RECAL ApS (offentliggjort 2009-10-25)
Den 2010-07-20 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-20 fjernes Revisor: PART NORD REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåsebæksvej 19, 1. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2010-04-28)
Den 2010-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddebogade 1, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddebogade 1, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 tilføjes Direktion: Rikke Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Navne: RECAL ApS (offentliggjort 2009-10-25)
Den 2009-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: PART NORD REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Stiftere: Rikke Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)