Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-24 fjernes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed, udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den direktør, som er landmanden i selskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Vedtægter: 2009-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløftehøj 4, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-22 tilføjes Direktion: Niels Peter Kauffeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Legale ejere: J OKS ApS, N K INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-10-22 tilføjes Navne: LINDHOLMVEJ ApS (offentliggjort 2009-10-22)
Den 2009-10-22 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Kauffeldt Sørensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Stiftere: N K INVEST ApS, J OKS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-10-22)
Den 2009-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)