Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 57, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-24 fjernes Direktion: John Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: jnc@jnc-teknik.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-24 fjernes Navne: JNC TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-24 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bruun & Dalgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Stiftere: Inge Marie Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jnc@jnc-teknik.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bruun & Dalgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: Ole Bækby Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Revisor: Ole Bækby Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 57, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Direktion: John Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, import, eksport og agenturvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Navne: JNC TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Stiftere: Inge Marie Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Vedtægter: 2009-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)