Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-21 tilføjes Bestyrelse: Leif Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-09-20 fjernes Bestyrelse: Leif Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 7, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 17, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-29 tilføjes Bestyrelse: Aase Johanne Munkedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-30 fjernes Bestyrelse: Aase Johanne Munkedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-10-28 tilføjes Bestyrelse: Aase Johanne Munkedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2008-11-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 17, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 17, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-10-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og besiddelse af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 tilføjes Vedtægter: 1997-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-18 fjernes Bestyrelse: Svend Munkedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-12 fjernes Bestyrelse: Poul Kampmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 17, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-14 tilføjes Bestyrelse: Poul Kampmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1971-06-14 tilføjes Direktion: Kurt Munkedal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1971-06-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-14 tilføjes Legale ejere: Kurt Munkedal (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1971-06-14 tilføjes Navne: K M - UDLEJNING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-14 tilføjes Reelle ejere: Kurt Munkedal (offentliggjort 2017-10-10)
Den 1971-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)