Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongehaven 16, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 fjernes Interessenter: Thomas Thorsøe (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: tthorsoe@ofir.dk (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 fjernes Navne: Thorsøe Photography v/Thomas Thorsøe (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-21 tilføjes Navne: Thorsøe Photography v/Thomas Thorsøe (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2014-06-20 fjernes Navne: Thorsøe Management v/Thomas Thorsøe (offentliggjort 2014-06-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongehaven 16, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2009-12-01 tilføjes Interessenter: Thomas Thorsøe (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2009-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tthorsoe@ofir.dk (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2009-12-01 tilføjes Navne: Thorsøe Management v/Thomas Thorsøe (offentliggjort 2014-06-21)
Den 2009-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-07-14)