Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 4, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: menan@rajasegaram.dk (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 fjernes Navne: EF Møllevangen (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2021-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 4, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2021-06-24 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2021-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: menan@rajasegaram.dk (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: EF Møllevangen (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 4, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: kalinissen@gmail.com (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 fjernes Navne: EF Møllevangen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kalinissen@gmail.com (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2015-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: jwnhobro@hotmail.com (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2009-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 4, 1., 9500 Hobro (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2009-11-24 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2009-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jwnhobro@hotmail.com (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2009-11-24 tilføjes Navne: EF Møllevangen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2009-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-28)